تشيسكياللغة الفرنسيةألمانيالإيطاليالبرتغاليةTÜRKÇEالأسبانية

كيفية التحقق من عنصر التدفئة في الغسالة
2016/08/25
تحت أي موسيقى الروك أفضل
2016/08/25

كيفية مضاعفة في العقل

كيفية مضاعفة في العقل

الضرب - واحدة من العمليات الحسابية الأربعة دراسته حتى الصف الأول. بالإضافة إلى إضافته، وربما يتم استخدامه الأكثر شيوعا في الحياة اليومية.

هذا من ناحية لا يكون دائما آلة حاسبة أو قطعة من الورق.

هذا هو السبب في معرفة كيفية ضرب الأعداد في الاعتبار، لا بد منه لأي إنسان العصر الحديث.

وعلاوة على ذلك، يتم تحقيق فعالية الضرب عن طريق الفم باستخدام عدد قليل من القواعد وتقنيات بسيطة.

ستحتاج

  • معرفة جداول الضرب من الأرقام من 0 إلى 9. القدرة على جمع وطرح الأعداد.

تعليمات

1

تحقق ما إذا كان يتم وصف المشكلة عن طريق واحدة منالحالات، سمحت التكاثر السريع. لتحليل هذا، فإنه ليست واحدة من عوامل العدد 4، 5، 8، 9، 10، 11، 25 أو عدد شكلت بضرب هذه الأرقام لقوى 10 (على سبيل المثال، 40، 500، 1000، 250). إذا كان الأمر كذلك، وجعل التكاثر السريع. عندما مضروبا في عدد 10 ومداه، إلحاق بعد تضاعف عدد العديد من الأصفار كما أن هناك في مضاعف، من مضاعفات الرقم عشرة. وستكون هذه هي النتيجة. على سبيل المثال، 52 * 100 = 5200. عندما مضروبا 4 المزدوج ضعف العدد تضاعف. عندما مضروبا 8 تضاعفت ثلاث مرات، أي ضعف الرقم. عندما مضروبا في 5، اضرب الرقم 10، ثم القسمة على 2. ضرب من قبل 25، مضاعفة العدد 100، والفجوة ثم انقر نقرا بنسبة 2. لمضاعفة عدد بنسبة 9، اضربها 10 (إلحاق واحد صفر) وطرح كان من نتيجة. على سبيل المثال، 56 * 56 * 9 = 10-56 = 560-56 = 504. لمضاعفة عدد 11، اضربها 10 وإضافته إلى نفس النتيجة. على سبيل المثال، 11 * 56 * 56 = 10 + 56 = 560 + 56 = 616. إذا لم مهمة تسمح التكاثر السريع، انتقل إلى الخطوة التالية.

2

وضع العوامل في التسلسلتنازليا من أعدادهم. للقيام بذلك، ببساطة مقارنة طول العوامل في تمثيل شخصية ومكان على أعلى وأطول عامل. على سبيل المثال، وتريد أن تتضاعف 47 إلى 526. ضرب سيكون من الأسهل لجعل إذا كنت تتخيل المهمة كما 526 * 47.

3

كسر عقليا كل عامل على مجموع الأعداد حتى هذا الأمر. تخيل مهمة الضرب كمنتج من هذه المبالغ. على سبيل المثال، 526 * 47 = (500 + 20 + 6) * (40 + 7).

4

تتكاثر في عقل عدد. أداء الأرقام التسلسلية بضرب المبلغ الذي هزم العامل الأول على مبلغ العامل الثاني. بعد كل الضرب أضعاف الرقم الناتج إلى النتيجة السابقة. استخدام قاعدة الضرب بسيطة هو موضح في الخطوة الأولى. على سبيل المثال، 526 * 47 = (500 + 20 + 6) * (40 + 7) = 500 * 40 + 20 * 40 + 6 * 40 + 500 * 7 + 20 * 7 + 6 * 7 = 20000 + 800 + 240 + 3500 + 140 + 42 = 24722.

التعليقات مغلقة.